Vyhledávání
Další možnost hledání naleznete zde: Úřední deska, Adresář zaměstnanců, Služby úřadu, Seznam zastupitelů, Zasedání zastupitelstva, Usnesení zastupitelstva, Usnesení rady , Evidence smluv
Vyhledané záznamy
Celkem záznamů: 36339
Poskytnuti_informace_na_zadost_dle_InfZ.pdf
12.7.2023 —
pravni_ukon.pdf
12.7.2023 —
Zapis_4_4_2012_2
16.4.2012 — HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zápis z jednání Pro Komise Rady hl. m. Prahy pro bytovou politiku Přítomni Mgr. Tomáš Portlík, MUDr. Iveta Borská, Daniel Urban, Mgr....
Zapis_4_4_2012_3
16.4.2012 — HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zápis z jednání S íd lo : Mar i ánské nám. 2 , 110 01 P raha 1 Pracovi š t ě : Jungmanno va 29 /35 , 110 00 P raha 1 t e l...
Zapis_4_4_2012_2
16.4.2012 — HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zápis z jednání Pro Komise Rady hl. m. Prahy pro bytovou politiku Přítomni Mgr. Tomáš Portlík, MUDr. Iveta Borská, Daniel Urban, Mgr....
Zapis_4_4_2012_3
16.4.2012 — HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zápis z jednání S íd lo : Mar i ánské nám. 2 , 110 01 P raha 1 Pracovi š t ě : Jungmanno va 29 /35 , 110 00 P raha 1 t e l...
1402540_resolution
26.6.2012 — Schválená usnesení 26. jednání Rady HMP dne 14.8.2012 Usnesení R-07179 1180 14.8.2012 k návrhu na udělení grantů v oblasti prevence kriminality v roce 2012 - II. kolo R-07427 1181 14.8.2012...
1402526_resolution
14.8.2012 — Schválená usnesení 26. jednání Rady HMP dne 14.8.2012 Usnesení R-07179 1180 14.8.2012 k návrhu na udělení grantů v oblasti prevence kriminality v roce 2012 - II. kolo R-07427 1181 14.8.2012...
1402540_resolution
12.7.2023 — Schválená usnesení 26. jednání Rady HMP dne 14.8.2012 Usnesení R-07179 1180 14.8.2012 k návrhu na udělení grantů v oblasti prevence kriminality v roce 2012 - II. kolo R-07427 1181 14.8.2012...
1402526_resolution
12.7.2023 — Schválená usnesení 26. jednání Rady HMP dne 14.8.2012 Usnesení R-07179 1180 14.8.2012 k návrhu na udělení grantů v oblasti prevence kriminality v roce 2012 - II. kolo R-07427 1181 14.8.2012...
Pravidla pro nakládání s nalezenými a opuštěnými věcmi
1.6.2020 — 1 Pravidla pro nakládání s nalezenými zvířaty a věcmi ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tato pravidla upravují postup Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „MHMP“), Městské ...
nove_komise1_rtf
4.2.2003 — Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 0109 ze dne 4. 2. 2003 Komise Rady HMP pro udílení grantů v rámci sekce krajských a obecních působností - komise RHMP pro udělení grantů k celoměstským programům...
chodniky_v_doc
22.9.2009 — Chodníky v Praze - shrnutí majetkového rozdělení vlastník chodníků správce položka výměra v ha zimní a letní údržbu provádí možnost vyjmutí ha z údržby - odhad HMP TSK Chodníky, na...
orientační mapa - Klánovický les, 2017
27.10.2017 — KLÁNOVICKÝ LES Dětské hřiště Památný strom Pramen, studánka Restaurace, občerstvení Zastávka naučné stezky Parkoviště Zastávka MHD Zastávka ČD 1. Bývalý Holský ryb- ník, na jehož břehu ...
Odbor památkové péče
22.5.2018 — Informace o zpracování osobních údajů Magistrát hlavního města Praha OPP (Odbor památkové péče) Odbor: OPP/PP001 - předává podklady pro řízení před soudem vedené podle insolvenčního zákona, na...
Zapis_z_jednani_Vyboru_pro_bydleni_ZHMP__ze_dne_14_3__2011
19.5.2011 — Zápis z jednání Výboru pro bydlení ZHMP, ze dne 14.3. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny I. Schválení programu, určení ověřovatele v 15:10 hod. zahájil jednání předseda...
192428_file
11.7.2023 — Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 24.4.1997 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona ČNR č....
skody_formular_xls
5.9.2002 — Sheet: Žádost 0.0 Formulář pro zpracování „Seznamu postižených osob“ a „Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní...
strucne_zivotopisy_novych_vedoucich
10.12.2002 — Životopisy. Paní Ing. Ivana Souralová (ročník 1944) absolvovala v roce 1966 stavební fakultu ČVUT – obor pozemního stavitelství. Do roku 1986 pracovala ve stavebnictví. Od roku 1986 do roku 1996...