Vyhledávání
Další možnost hledání naleznete zde: Úřední deska, Adresář zaměstnanců, Služby úřadu, Seznam zastupitelů, Zasedání zastupitelstva, Usnesení zastupitelstva, Usnesení rady , Evidence smluv
Vyhledané záznamy
Celkem záznamů: 60299
Pojeďte s námi Prahou na kole
25.8.2009 — Svět je krásný nejen ze sedla koňského, ale také cyklistického. To nám potvrdila úterní vyjížďka po vnitřní Praze. Odborníci, kteří se v hlavním městě zabývají cyklodopravou, představili cestou jednotlivá cyklistická dopravní řešení a značení. Vedení města se snaží vytvářet bezpečnou a harmonickou cyklistickou infrastrukturu. Praha získává nový rozměr využití pro své obyvatele a návštěvníky.
Žádosti o dotace ve výši 185 milionů z fondů EU v rámci OP Životní prostředí
26.2.2008 — Petr Štěpánek, radní hlavního města Prahy, dnes informoval členy Rady hl. m. Prahy o výsledku 1. výzvy Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Z celkového počtu 28 akceptovaných žádostí podaných subjekty působícími na území hlavního města Prahy bylo schváleno celkem 10 projektů v navrhované výši dotace 185 milionů korun.
Praha postaví městskou márnici
21.7.2009 — Praha bude mít centrální márnici. Se záměrem její výstavby dnes souhlasila městská rada, která už také pro Správu pražských hřbitovů uvolnila 15 miliónů korun na přípravu investice. Pro výstavbu se uvažuje o pozemcích přiléhajících k severní ohradní zdi Olšanských hřbitovů, stavět by se mělo po etapách, potřebná kapacita centrální márnice je spočítána na 168 míst a náklady se odhadují na 150 miliónů korun. Praha také do konce letošního roku navrhne městskou vyhlášku, která upraví způsob a podmínky převozu a přechodného uložení zemřelých.
Město založilo nadační fond Bezpečná Praha
14.9.2006 — Zastupitelstvo Prahy dnes zřídilo nadační fond „Bezpečná Praha“. Bude pomáhat obětem násilné trestné činnosti v Praze, pozůstalým rodinám obětí, příslušníkům integrovaného záchranného systému či jejich rodinám v případech úmrtí při výkonu služby apod.
Pravomoci primátora
21.12.2009 — Primátor hlavního města Prahy je nejvyšším činitelem v zastupitelstvu hlavního města a zároveň nejvyšším hejtmanem kraje. Jeho postavení, pravomoci, ale třeba i odměňování jsou nejnověji upraveny zákonem č.131/2000 Sb. ze dne 13. dubna 2000.
Připomínky k Pražskému okruhu jsou irelevantní, ve hře je víc tunelů, vzkazuje náměstek
7.11.2019 — Datum vydání: 07.11.2019, Zdroj: novinky.cz, Téma: Adam Scheinherr
Primátoři o Blance: vinu nesou politici
19.9.2015 — Mladá fronta DNES | 19.9.2015 | Rubrika: Praha | Strana: 18 | Autor: Kateřina Frouzová Adam Váchal | Téma: Volené orgány - Primátorka - Adriana Krnáčová
Krnáčová: Se svým fungováním ve funkci primátorky moc spokojená nejsem
2.12.2015 — aktualne.cz | 1.12.2015 | Rubrika: Praha | Strana: 0 | Téma: Volené orgány - Primátorka - Adriana Krnáčová
Dopravní opatření v souvislosti s uzavřením třídy Milady Horákové
23.6.2008 — Pro zajištění pokračování výstavby Městského okruhu na Letné (Malovanka - Pelc-Tyrolka) je nutné uzavřít třídu Milady Horákové v úseku Na Valech – U Sparty ve směru do centra. Dopravní omezení, která potrvají až do začátku příštího roku, se dotknou jak tramvajových linek, tak náhradní autobusové dopravy, linkových autobusů i individuální automobilové dopravy.
Pražští zastupitelé schválili 227 projektů napříč všemi oblastmi OP PPR
6.9.2018 — Senioři, rodiny s dětmi, sociálně znevýhodnění, děti, studenti a pedagogové všech úrovní škol, vědci, podnikatelé, ale také cestující a lidé pracující v pražské veřejné dopravě - k těm všem míří podpora, kterou dnes ve formě dotací z Operačního programu Praha - pól růstu ČR (OP PPR) schválili pražští zastupitelé. Díky vyčleněným prostředkům bude možné uskutečnit 227 projektů za téměř 1,4 miliardy korun.
Projekt rodiny a děti
30.11.2021 —
Soudní dohra loňských komunálních voleb: rozhovor s pražským primátorem Bohuslavem Svobodou
29.3.2011 — ČRo 1 - Radiožurnál | 29.3.2011 | 07:50 | pořad: Ranní interview
vedoucí oddělení zastoupení Prahy v Bruselu
4.9.2007 —
vedoucí oddělení zastoupení Prahy v Bruselu
7.3.2007 —
Daňový exekutor/-ka
12.5.2005 —
vedoucí oddělení sportu a volného času
11.2.2008 —
ředitel / ředitelka odboru Kancelář primátora
14.12.2010 —
ředitel/ředitelka odboru Kancelář primátora
10.9.2007 —